cán bộ, công chức, viên chức: 01/7/1983
- Ngày nhập ngũ: 18/3/1979 Ngày xuất ngũ: 01/7/1983
- Ngày vào Đảng: 15/12/1982 Ngày chính thức: 15/6/1984
- Trình độ được đào tạo:
+ Giáo dục phổ thông: 10/10
+ Chuyên môn nghiệp vụ: Bằng tốt nghiệp hệ cao cấp (bậc đại học) thanh vận; Cử nhân kinh tế
+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Triết học
+ Lý luận chính